На основании приказа Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 21.08.2019 генеральный директор РУП «Белпочта» В.В.Матусевич уволен в порядке перевода
06.08.19
5.08.2019 начальником сектора информационной безопасности назначен Патуткин Виктор Геннадьевич
06.08.19
5.08.2019 назначен заместителем генерального директора по техническим вопросам Богданович Ростислав Збыславович
01.08.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» от 30.07.2019 заместителем начальника центра развития информационных технологий - начальником отдела разработки и сопровождения проектов 01.08.2019 назначен Полешук Сергей Владимирович
01.08.19
Приказом РУП «Белпочта» от 30.07.2019 Веселов Юрий Николаевич, заместитель начальника управления инфраструктурного развития, уволен 01.08.2019
01.08.19
Приказом РУП «Белпочта» от 16.07.2019 Дорошко Дмитрий Валентинович, заместитель генерального директора по техническим вопросам, уволен 31.07.2019.