В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем начальника управления по работе с персоналом 19.05.2020 назначен Литвиненко Петр Николаевич
01.04.20
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем начальника управления маркетинга и продаж 01.04.2020 перемещена Белова Ольга Владимировна
01.04.20
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» начальником отдела маркетинга и рекламы управления маркетинга и продаж 01.04.2020 назначена Шубина Марина Николаевна
01.04.20
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» начальником управления маркетинга и продаж 01.04.2020 назначена Калинина Татьяна Николаевна
17.02.20
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» главным бухгалтером-начальником управления бухгалтерского учета и финансового контроля 17.02.2020 назначена Красковская Наталья Викторовна
06.02.20
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем начальника производства по обработке и перевозке почты производства «Минская почта» 06.02.2020 назначена Лапытько Тамара Владимировна
31.12.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» начальником управления технологического обеспечения и эксплуатации 20.12.2019 назначена Гутник Елена Анатольевна.
31.12.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем начальника управления технологического обеспечения и эксплуатации 20.12.2019 назначена Герасименко Татьяна Михайловна.
30.12.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем начальника управления-начальником отдела почтовой безопасности управления безопасности почтовой связи 05.12.2019 назначен Юницкий Александр Николаевич.
02.12.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» начальником управления безопасности почтовой связи 02.12.2019 назначен Герасимёнок Вадим Михайлович
28.11.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем генерального директора по техническим вопросам 28.11.2019 назначен Потапенко Сергей Александрович
12.11.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем генерального директора по эксплуатационной деятельности 12.11.2019 назначена Дроздович Елена Васильевна
05.11.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» начальником сектора по работе с обращениями граждан 01.11.2019 назначен Кухарчик Игорь Олегович
16.09.19
В соответствии с приказом Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 16.09.2019 генеральным директором РУП «Белпочта» назначена Юркевич Светлана Викторовна
10.09.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» директором Могилевского филиала РУП «Белпочта» 09.09.2019 назначен Бручиков Александр Михайлович
09.09.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем генерального директора по экономике и коммерческой деятельности 09.09.2019 назначена Кравец Ольга Ивановна
09.09.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем генерального директора по эксплуатационной деятельности 09.09.2019 назначена Барковская Елена Эдуардовна
03.09.19
Приказом РУП «Белпочта» от 23.08.2019 Скрипчик Елена Анатольевна, первый заместитель генерального директора, уволена 01.09.2019
22.08.19
На основании приказа Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 21.08.2019 генеральный директор РУП «Белпочта» В.В.Матусевич уволен в порядке перевода
06.08.19
5.08.2019 начальником сектора информационной безопасности назначен Патуткин Виктор Геннадьевич
06.08.19
5.08.2019 назначен заместителем генерального директора по техническим вопросам Богданович Ростислав Збыславович
01.08.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» от 30.07.2019 заместителем начальника центра развития информационных технологий - начальником отдела разработки и сопровождения проектов 01.08.2019 назначен Полешук Сергей Владимирович
01.08.19
Приказом РУП «Белпочта» от 30.07.2019 Веселов Юрий Николаевич, заместитель начальника управления инфраструктурного развития, уволен 01.08.2019
01.08.19
Приказом РУП «Белпочта» от 16.07.2019 Дорошко Дмитрий Валентинович, заместитель генерального директора по техническим вопросам, уволен 31.07.2019.
10.04.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» начальником технического управления 10.04.2019 назначен Шестернёв Сергей Анатольевич
18.03.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» начальником отдела развития и обучения персонала управления по работе с персоналом 18.03.2019 назначен Звездов Вячеслав Валерьевич
07.03.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем начальника технического управления 07.03.2019 назначен Зенов Виталий Владимирович
07.03.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем начальника управления инфраструктурного развития 07.03.2019 назначен Веселов Юрий Николаевич
07.03.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» начальником управления инфраструктурного развития 07.03.2019 назначен Цвирко Алексей Викторович
07.03.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем генерального директора по экономике и коммерческой деятельности 06.03.2019 назначена Барковская Елена Эдуардовна
06.03.19
Приказом РУП «Белпочта» от 04.03.2019 Монич Людмила Викторовна, заместитель генерального директора по экономике, уволена 05.03.2019
27.02.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем генерального директора по информационным технологиям 20.02.2019 назначен Дубовик Игорь Николаевич
27.02.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» пресс-секретарем 20.02.2019 назначена Джухунян Виктория Арсеновна
27.02.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем начальника коммерческого управления 13.02.2019 назначена Белова Ольга Владимировна
14.02.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» начальником управления менеджмента качества 13.02.2019 назначена Козырева Наталья Валерьевна
07.02.19
Приказом РУП «Белпочта» от 04.02.2019 Гвоздева Татьяна Николаевна, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, уволена 06.02.2019
11.01.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем начальника управления экономического анализа и планирования 08.01.2019 назначена Савицкая Надежда Евгеньевна
08.01.19
Приказом РУП «Белпочта» от 02.01.2019 Шевченко Марина Валерьевна, заместитель начальника управления экономического анализа и планирования, уволена 07.01.2019
08.01.19
Приказом РУП «Белпочта» от 03.01.2019 Саксонова Ирина Игнатьевна, начальник управления внешних связей и международной почты, уволена 04.01.2019
03.01.19
Приказом РУП «Белпочта» от 22.12.2018 Леонов Александр Григорьевич, начальник управления менеджмента качества, уволен 31.12.2018
03.01.19
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» начальником спецсектора 02.01.2019 назначен Черкасов Игорь Леонидович
10.12.18
Приказом РУП «Белпочта» от 03.12.2018 Азаренок Александр Иванович, начальник спецотдела, уволен 09.12.2018
05.11.18
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» начальником сектора информационной безопасности 05.11.2018 назначен Богданович Ростислав Збыславович
03.09.18
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем начальника отдела Интернет-торговли 03.09.2018 назначена Калечиц Екатерина Викторовна
03.09.18
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» начальником отдела капитального строительства управления капитального строительства и инвестиций 03.09.2018 назначен Жигленков Виктор Аркадьевич
15.08.18
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» начальником отдела Интернет-торговли 15.08.2018 назначена Мирошниченко Лилия Васильевна
10.08.18
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» директором базы отдыха «Дружба» 09.08.2018 назначена Липовка Наталья Николаевна
10.08.18
Приказом РУП «Белпочта» от 03.08.2018 Коховец Александр Павлович, директор базы отдыха «Дружба», уволен 08.08.2018
18.07.18
Приказом РУП «Белпочта» от 16.07.2018 Трифонов Тимофей Викторович, начальник отдела капитального строительства управления капитального строительства и инвестиций, уволен 18.07.2018
18.07.18
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» заместителем начальника управления капитального строительства и инвестиций 16.07.2018 назначен Вергейчик Александр Викентьевич
18.07.18
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» начальником управления капитального строительства и инвестиций 16.07.2018 назначен Дубовский Дмитрий Николаевич
23.05.18
В соответствии с приказом РУП «Белпочта» с 23.05.2018 главным инженером автотранспортного производства назначен Никонов Андрей Юрьевич
03.01.18
Приказом РУП «Белпочта» от 21.12.2017 Бодова Анна Михайловна, начальник отдела рекламаций, уволена 31.12.2017
06.10.17
Начальником отдела международных расчетов 06.10.2017 назначена Смоленок Татьяна Владимировна
02.10.17
Начальник отдела логистики Буткевич Наталья Вадимовна приступила к работе 02.10.2017
01.09.17
В соответствии с приказами РУП «Белпочта» с 01.09.2017, заместителем генерального директора по вопросам экономики назначена Монич Людмила Викторовна .
01.09.17
В соответствии с приказами РУП «Белпочта» с 01.09.2017, заместителем генерального директора по вопросам имущества, инвестиционной политики назначен Демьяненко Геннадий Леонидович.
07.07.17
Начальник отдела государственного имущества Анкуда Элеонора Владимировна приступила к работе 07.07.2017
26.06.17
Начальником управления экономического анализа и планирования 26.06.2017 назначена Малышко Татьяна Францевна
01.06.17
Приказом РУП «Белпочта» Шот Екатерина Владимировна, начальник управления экономического анализа и планирования переведена в другое структурное подразделение с 01.06.2017
29.05.17
Начальником технического отдела 29.05.2017 назначен Зенов Виталий Владимирович
19.04.17
Заместителем начальника отдела логистики 19.04.2017 назначена Лапытько Тамара Владимировна
12.04.17
Заместителем генерального директора по техническим вопросам 10.04.2017 назначен Дорошко Дмитрий Валентинович
03.04.17
Начальником отдела охраны труда 03.04.2017 назначен Тихоновецкий Александр Николаевич
01.04.17
Приказом РУП «Белпочта» Комаров Андрей Адамович, начальник технического отдела, переведен в другое структурное подразделение с 01.04.2017
23.03.17
Начальником отдела логистики 23.03.2017 назначена Конюхневич Галина Николаевна
07.03.17
Заведующим торговым объектом общественного питания столовая 3 категории 01.03.2017 назначен Николайчик Александр Михайлович
13.02.17
Начальником отдела сетевого взаимодействия 08.02.2017 назначен Цвирко Алексей Викторович
04.01.17
Начальником отдела социального развития и хозяйственного обеспечения 04.01.2017 назначена Формаго Людмила Степановна
04.01.17
Приказом РУП «Белпочта» от 03.01.2017 Домнич Светлана Станиславовна, заместитель начальника службы логистики, уволена 03.01.2017
04.01.17
Приказом РУП «Белпочта» от 30.12.2016 Целюк Галина Ростиславовна, начальник управления социального развития и хозяйственного обеспечения, уволена 03.01.2017
03.01.17
Приказом РУП «Белпочта» от 23.12.2016 Сацура Лариса Анатольевна, ведущий инженер группы по ведению архива управления социального развития и хозяйственного обеспечения, переведена в другое структурное подразделение с 01.01.2017
03.01.17
Приказом РУП «Белпочта» от 28.12.2016 Вилисов Александр Петрович, начальник отдела охраны труда, уволен 30.12.2016
19.12.16
Генеральным директором республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта» 19.12.2016 назначен Матусевич Владимир Владимирович
04.11.16
Начальником отдела государственного имущества 04.11.2016 назначен Юруть Андрей Тадеушевич
10.10.16
Начальником Call-центра управления менеджмента качества 10.10.2016 назначена Козырева Наталья Валерьевна
06.10.16
Заведующим торговым объектом общественного питания (Столовая 3 категории) 06.10.2016 назначен Ляховец Владислав Викторович
05.09.16
Начальником управления социального развития и хозяйственного обеспечения 01.09.2016 назначена Целюк Галина Ростиславовна
11.08.16
Директором базы отдыха «Дружба» 09.08.2016 назначен Коховец Александр Павлович
21.07.16
Начальником отдела капитального строительства управления капитального строительства 19.07.2016 назначен Трифонов Тимофей Викторович
20.07.16
Начальником центра развития информационных технологий 20.06.2016 назначен Невмержицкий Анатолий Владимирович
16.05.16
Начальником автотранспортного производства 16.05.2016 назначен Науменко Игорь Александрович
16.05.16
Главным инженером автотранспортного производства 11.05.2016 назначен Сарока Василий Васильевич
02.05.16
Начальником юридического отдела 02.05.2016 назначена Суровец Валентина Александровна
04.04.16
Начальником команды ВОХР 04.04.2016 назначен ГЕРАСИМОВИЧ Максим Эдуардович
28.03.16
Заведующим торговым объектом общественного питания столовая 3 категории 21.03.2016 назначена ПАЦИЁНОК Татьяна Николаевна
18.03.16
Приказом РУП «Белпочта» начальником службы логистики 17.03.2016 назначен ЛЕНЧЕВСКИЙ Юрий Станиславович